2008-12-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Knopp, Thomas, Gütersloh, *13.08.1962. Geschäftsführer: Baumann, Marc, Bielefeld, *23.12.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-02: Änderung zur Geschäftsanschrift: Herforder Str. 76, 33602 Bielefeld.
2019-10-25: Änderung zur Geschäftsanschrift: Melanchthonstraße 17, 33615 Bielefeld.
2020-10-02: Geschäftsführer: Remmert, Frank, Bielefeld, *30.06.1958; Remmert, Lutz, Bielefeld, *30.06.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.