2010-02-03: Geschäftsanschrift: Justus-von-Liebig-Str. 2, 21629 Neu Wulmstorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Schwarz, Paul Otto, Buxtehude, *17.10.1943.
2016-12-29: Bestellt als Geschäftsführer: Krüger, Wiebke, Seevetal, *13.12.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Öküzbogan, Gazal, Neu Wulmstorf, *19.05.1991.
2021-04-15: Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Tostedt vom 05.03.2021 ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft mangels Masse abgelehnt. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.