2010-06-10: Geschäft und Firma sind auf Ive Christiansen übergegangen. Die Firma ist geändert in: Nordsee-Immobilien Arnold Clausen e.K. Inh. Ive Christiansen. Geschäftsanschrift geändert. Nicht mehr Inhaber: 1. Clausen, Arnold. Jetzt Inhaber: 2. Christiansen, Ive, *10.10.1979, Husum..
2011-03-02: Nordsee-Immobilien Arnold Clausen e.K. Inh. Ive Christiansen, Husum, Robert-Koch-Straße 34, 25813 Husum, (Gegenstand: Die gewerbliche Vermittlung von Wohnraum.). Die Firma ist geändert in: Nordsee-Immobilien A. Clausen OHG; nunmehr: Offene Handelsgesellschaft. Die Haftung der Gesellschaft für die im Betriebe des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des bisherigen Inhabers ist ausgeschlossen. Änderung zu Inhaber Nr. 2; jetzt persönlich haftender Gesellschafter: Christiansen, Ive, *10.10.1979, Husum. Persönlich haftender Gesellschafter: 3. Sönksen, Ole, *23.07.1967, Mildstedt. Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt die Gesellschaft allein..
2012-01-05: Persönlich haftender Gesellschafter: 4.Christiansen Solartechnik GmbH, Husum
(Amtsgericht Flensburg, HRB 8149 FL); mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: 2. Christiansen, Ive; Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: 3. Sönksen, Ole; Rechtsform: Die Firma ist geändert. nunmehr: Kommanditgesellschaft. Die Firma lautet: Nordsee-Immobilien A. Clausen GmbH & Co. KG.
2015-12-21: Geschäftsanschrift: Damm 2, 25813 Husum; Inhaber: Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: 4. Christiansen Solartechnik GmbH; Inhaber: 5. Sönksen, Ole, *23.07.1967, Mildstedt; Rechtsform: Die Firma ist geändert in: Nordsee-Immobilien A. Clausen e.K. . Nunmehr: Einzelunternehmen; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2019-07-01: Der Name der Firma ist geändert in: Nordsee-Immobilien OLe Sönksen e.K. Die Firma ist geändert.
2019-07-10: Name der Firma: Die Eintragung betreffend die Firma ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Nordsee-Immobilien Ole Sönksen e.K.