2007-08-31: Geschäftsführer: Nack, Jens Ludwig, Hatten, *29.03.1958, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-02-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meyenburg, Andreas, Edewecht, *22.08.1959.
2016-05-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Siedenbiedel, Herbert, Berlin, *05.04.1961. Geschäftsführer: Grönke, Harold, Kaufungen, *05.04.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Nack, Jens Ludwig, Hatten, *29.03.1958.
2017-02-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gasper, Sigurd Stefan, Krefeld, *31.07.1966.
2018-01-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Gathmann, Ulrich, Edewecht/ Friedrichsfehn, *12.11.1958. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Becke, Thomas Johannes, Schwanewede, *29.07.1959.
2019-01-11: Geschäftsführer: Gasper, Sigurd, Krefeld, *31.07.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gasper, Sigurd Stefan, Krefeld, *31.07.1966.
2020-10-19: Änderung zur Geschäftsanschrift: Wilhelmshavener Heerstraße 260, 26125 Oldenburg.
2021-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Gasper, Sigurd, Krefeld, *31.07.1966. Geschäftsführer: von Unruh, Stephanie Dorothee, Rastede, *09.08.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Konkrete Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Grönke, Harold, Oldenburg, *05.04.1961, einzelvertretungsberechtigt.
2022-01-17: Bestellt als Geschäftsführer: Meiners, Thorben, Oldenburg, *22.08.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.