2007-02-02: Bestellt: Geschäftsführer: Schultz, Hans-Peter, Langenzenn, *09.04.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Weigert, Virgil, Kaufmann, Nürnberg.
2020-11-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schultz, Hans-Peter, Langenzenn, *09.04.1963. Bestellt: Geschäftsführer: Mauer, Sascha, Nürnberg, *06.10.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-23: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Mauer, Sascha, Veitsbronn, *06.10.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.