2013-12-23: Bestellt als Geschäftsführer: Glanz, Michael, Langenfeld, *25.04.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Erfkemper, Thomas, Recklinghausen, *04.09.1956.
2014-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Ressel, Willi, Witten, *03.06.1950.
2014-01-08: Der mit der Novoferm GmbH, Isselburg (Amtsgericht Coesfeld, HRB 7771) am 27.06.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2013 zum 31.12.2013 aufgehoben. Mit der Novoferm GmbH, Isselburg (Amtsgericht Coesfeld, HRB 7771) als herrschendem Unternehmen ist am 10.12.2013 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 10.12.2013 zugestimmt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2014-02-14: Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Schackmann, Rainer, Wermelskirchen, *15.05.1965.
2016-03-11: Änderung zur Geschäftsanschrift: Eisenhüttenweg 6, 44145 Dortmund.
2016-09-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Schackmann, Rainer, Wermelskirchen, *15.05.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Dyx, Norbert, Kamp-Lintfort, *11.01.1962.
2016-10-06: Berichtigung zur Eintragung vom 23.09.2016: Bestellt als Geschäftsführer: Dyx, Norbert, Kamp-Lintfort, *11.02.1962.
2016-12-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Glanz, Michael, Langenfeld, *25.04.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Gößling, Dirk, Haltern am See, *20.12.1970.
2022-06-02: Prokura erloschen: Erfkemper, Thomas, Recklinghausen, *04.09.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hamacher, Michael, Ennepetal, *19.03.1979.
2022-06-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Gößling, Dirk, Haltern am See, *20.12.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schmitz, René, Nickenich, *01.03.1971, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.