2009-10-15: Firma: Cicero 35. Verwaltungs GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Cicerostr. 26, 10709 Berlin Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer:; 1. Höde, Olaf, *30.08.1963, Dallgow-Döberitz OT Seeburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 02.07.2009.
2011-11-04: Firma: Ristorante Mario Reichenhaller Strasse GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Reichenhaller Straße 4, 14199 Berlin Gegenstand: Der Betrieb eines italienischen Restaurants. Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Höde, Olaf; War Geschäftsführer:; 2. Livoreka, Xhemil, *12.04.1973, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 3. Izairi, Fati, *14.06.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.09.2011 ist der Gesellschaftsvertrg insgesamt neu gefasst..
2011-11-10: Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; Geschäftsführer:; Izairi, Fati, *14.04.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.