2010-09-03: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Offen, Klaus-Dieter; Geschäftsführer:; 2. Walbe, Mario, *19.06.1967, Kassel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2021-02-02: Geschäftsführer: 3. Porozynski, Bartosz, *20.09.1989, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen