2009-04-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.02.2009. Geschäftsanschrift: Petersstr. 46, 04109 Leipzig. Gegenstand des Unternehmens: die Entwicklung und Durchführung von Werbekampagnen, die Steuerung von Markenbildungsprozessen, die Visualisierung von Unternehmensauftritten, die Druckvorbereitung und Durchführung von Unternehmenspublikationen, Mediaschaltung, die Konzeption und Realisation von Online-Auftritten, die Planung und Durchführung von Unternehmensevents und die Beratung im Bereich strategische Unternehmenskommunikation. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Herrmann, Leonhard, Leipzig, *17.09.1976; Jesse, Arno, Brandis OT Beucha, *23.08.1962. Geschäftsführer: Harzer, Uwe, Leipzig, *22.10.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-10-30: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jesse, Arno, Brandis OT Beucha, *23.08.1962. Einzelprokura: Jesse, Arno, Brandis OT Beucha, *23.08.1962.
2019-01-29: Bestellt: Geschäftsführer: Prokop, Andreas, Leipzig, *31.08.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-05: Bestellt: Geschäftsführer: Szarka, Sven, Klipphausen OT Weitzschen, *30.03.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-22: Prokura erloschen: Jesse, Arno, Brandis OT Beucha, *23.08.1962.
2021-06-03: Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2021 hat die Änderung des § 1 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: O.media GmbH. Geschäftsanschrift: Magazingasse 3, 04109 Leipzig. Bestellt: Geschäftsführer: Schuster, Pascal, Leipizig, *03.02.1989.
2021-09-24: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Szarka, Sven, Klipphausen OT Weitzschen, *30.03.1978. Änderung Vertretungsbefugnis, nunmehr: Geschäftsführer: Schuster, Pascal, Leipizig, *03.02.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-19: Die Gesellschaft hat am 04.06.2021 mit der Omni Group GmbH mit dem Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB 34324) als herrschendem Unternehmen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 16.09.2021 zugestimmt.
2022-03-01: Änderung der Geschäftsanschrift: Weißenfelser Straße 71, 04229 Leipzig.