2016-05-09: Name der Firma: OAM Baustoffe GmbH; Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Großhansdorf; Geschäftsanschrift: Barkholt 12, 22927 Großhansdorf; Zweigniederlassung errichtet: 1.
OAM Baustoffe GmbH Zweigniederlassung Hamburg
20539 Hamburg
Müggenburger Straße 14, 20539 Hamburg; Gegenstand: Die Gewinnung und die Aufbereitung sowie der Handel, der Vertrieb, der Umschlag, die Lagerung und der Transport von Mineralien aller Art, insbesondere von Baustoffen, Baurest- und Recyclingbaustoffen sowie Seekiesen und Seesanden,
der Umschlag von oder in See- oder Binnenschiffe, Züge und Lastkraftwagen sowie deren Abfertigung und
der Betrieb und die Bewirtschaftung und die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken nebst darauf befindlichen Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen. Kapital: 200.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Vorstand: Geschäftsführer: 1.
Bäätjer, Klaus, *29.01.1938, Großhansdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Petzinna, Axel, *19.08.1959, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Geschäftsführer: 3.
Tolle, Ulf, *04.08.1977, Ahrensburg; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Bäätjer, Lydia, *11.04.1939, Großhansdorf; Einzelprokura; 2.
Hammwöhner, Ingo, *22.08.1977, Siek; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 07.05.1996
mehrfach geändert, zuletzt durch Beschluss vom 27.09.2012.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.04.2016 ist der Sitz der Gesellschaft von Buchholz in der Nordheide (Amtsgericht Tostedt, HRB 5262) nach Großhansdorf verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Sitz der Gesellschaft). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 03.06.1996
2016-06-09: Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Änderung der Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Petzinna, Axel; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-01-18: Prokura: 3.
Engelbrecht, Sylvia, *28.06.1977, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2019-06-04: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bäätjer, Klaus; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Bäätjer, Lydia
2021-07-05: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Hammwöhner, Ingo