2018-09-05: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.08.2018. Geschäftsanschrift: Ottostraße 12, 76316 Malsch. Gegenstand: Die Erbringung von Dienstleistungen aus den Bereichen Recycling, Entsorgung und Logistik für die Baubranche. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Oettinger, Catrin Birte, geb. Deufel, Karlsruhe, *12.05.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-21: Bestellt als Geschäftsführer: Wieland, Felix Uwe, Marxzell, *29.03.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-04: Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: OET GmbH Entsorgung & Transport.
2021-03-08: Bestellt als Geschäftsführer: Eling, Peter Alfons, Malsch, *21.05.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Oettinger, Catrin Birte, geb. Deufel, Karlsruhe, *12.05.1986.