2019-04-08: Änderung zur Geschäftsanschrift: Fürst-Leopold-Allee 86, 46284 Dorsten.
2019-11-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Streck, Christian.Bestellt als Geschäftsführer: Streck, Susanne, Gelsenkirchen, geb. am 25.02.1960, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Streck Susanne; Streck, Leroy Jesko
2021-01-11: Bestellt als Geschäftsführer: Streck, Leroy, Gelsenkirchen, *06.09.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-20: Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Streck, Susanne, Gelsenkirchen, *25.02.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.