2011-12-29: Geschäftsanschrift: Dießemer Bruch 100 a, 47805 Krefeld.
2020-05-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Imdahl, Robert, Krefeld, *27.09.1957.
2020-06-29: Änderung zur Geschäftsanschrift: Frankenring 19, 47798 Krefeld. Bestellt als Geschäftsführer: Pannes, Hans-Herbert, Krefeld, *11.09.1941, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.