2008-12-18: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Teilung und Zusammenlegung von Geschäftsanteilen), § 4 (Stammkapital), § 5 (Geschäftsführung und Vertretung), § 6 (Zustimmungen und Weisungen durch die Gesellschafterversammlung), § 7 (Gesellschafterbeschlüsse), § 8 (Gesellschafterversammlung), § 14 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 17 (Gewinnverwendung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Elisenstr. 5, 42651 Solingen. Nicht mehr Geschäftsführer: Teufel, Michael Gerd, Solingen, *20.05.1967.
2016-12-15: Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Geschäftsführer: Jansen, Olaf, Wesel, *29.11.1966. Einzelprokura: Jäger, Stefan, Solingen, *20.05.1972.
2017-12-11: Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Ziffer (Tod eines Gesellschafters) und § 15 Ziffer (Abfindung) beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Dycker Feld 53, 42653 Solingen.