2013-11-01: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.10.2013. Geschäftsanschrift: Eiffelstraße 24, 26127 Oldenburg. Gegenstand: Erbringung von Planungs-, Vermittlungs- und Projektentwicklungsleistungen im Bereich der Umwelt- und Wassertechnik sowie artverwandter Geschäftsfelder, tätig im In- und Ausland. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Poeck, Thomas, Grasberg, *24.05.1957, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-16: Änderung zur Geschäftsanschrift: Eichenstraße 39, 26131 Oldenburg.
2020-06-25: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hundsmühler Straße 46 B, 26131 Oldenburg.
2020-08-25: Durch Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg vom 19.08.2020 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
2021-02-16: Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg vom 15.01.2021 ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft mangels Masse abgelehnt. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.
2021-02-16: Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg vom 15.01.2021 ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft mangels Masse abgelehnt.
2021-02-24: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. In Ergänzung der Eintragungen lfd. Nr. 5 und 6 von Amts wegen eingetragen, nunmehr: Liquidator: Dipl.-Ing. Poeck, Thomas, Grasberg, *24.05.1957.
2021-10-05: Nicht mehr Liquidator: Dipl.-Ing. Poeck, Thomas, Grasberg, *24.05.1957.
2021-11-09: Bestellt als Liquidator: König, Volker, Oldenburg, *23.02.1956.