2006-11-16: Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Uettingen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Clatworthy, lan, London (Großbritanien), *24.05.1939.
2013-07-31: Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2013 hat die Änderung des § 9 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
2013-09-18: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bügenburg, Roger, Veitshöchheim, *23.12.1962. Bestellt: Geschäftsführer: Hogg, Ian S., Herford, *30.11.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.