2020-02-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.01.2020. Geschäftsanschrift: Markt 25, 49074 Osnabrück. Gegenstand: Der Betrieb eines Restaurants und die Erbringung damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen, insbesondere die Bewirtung und der Verkauf von Speisen und Getränken. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Agarius, Hans-Udo Martin, Osnabrück, *12.01.1954, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Agarius, Hans-Udo Martin, Osnabrück, *12.01.1954. Geschäftsführer: Bouchouicha, Mohamed, Osnabrück, *13.08.1979.