2010-02-18: Geschäftsführer:; 2. Fintzen, Hans-Jürgen, *09.06.1963, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-12-27: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2010 ist der Gesellschaftsvertraggeändert worden in § 8 (Beschlüsse)..