2011-12-05: Bestellt: Geschäftsführer: Domke, Anastasia, Jena, *21.12.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-12: Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2012 hat die Änderung des § 7 (Gesellschafterversammlung) der Satzung beschlossen.
2012-06-25: Die Gesellschaft hat am 07.05.2012 mit der WITEC GmbH mit dem Sitz in Laasdorf (Amtsgericht Jena HRB 210308) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom selben Tage zugestimmt.
2013-02-11: Nach Umfirmierung von Amts wegen geändert: Die Gesellschaft hat am 07.05.2012 mit der WITEC Holding GmbH mit dem Sitz in Laasdorf (Amtsgericht Jena HRB 210308) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom selben Tage zugestimmt.
2013-11-25: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Schulze, Bodo, Wolfen, *23.05.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Berr, Joachim, Wolfen. Einzelprokura: Dr. Blumhoff, Jörg, Leipzig, *05.10.1979.
2014-12-12: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Zepik, Anastasia, Jena, *21.12.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.