2017-11-13: Bestellt als Vorstand: Bolsinger, Andreas, Dinkelsbühl, *05.11.1981.
2018-11-08: GnR 640146: ORTHEG Einkaufsgenossenschaft für Orthopädie-Technik eG, Laupheim (Fockestraße 25/1, 88471 Laupheim Ausgeschieden als Vorstand: Pröbstle, Peter, Illertissen, *03.03.1953.
2019-12-10: 09.2019 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 und 41 beschlossen.
2021-03-04: Ausgeschieden als stellvertretender Vorstandsvorsitzender; nun bestellt als Vorstandsvorsitzender: Schrödel, Bodo, Bamberg, *16.06.1960. Ausgeschieden als Vorstandsvorsitzender: Weber, Raymund, Gomaringen, *02.02.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hartmann, Stefan, Durach, *25.02.1982.
2021-07-26: Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Bolsinger, Andreas, Dinkelsbühl, *05.11.1981. Bestellt als Vorstand: Hartmann, Stefan, Durach, *25.02.1982. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Schrödel, Bodo, Bamberg, *16.06.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Patzke, Patrizia, Griesingen, *05.08.1984. Prokura erloschen: Hartmann, Stefan, Durach, *25.02.1982.