2006-07-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr.-Ing. Gunnarsson, Sigurdur, Darmstadt, *29.01.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Prof. Fäth, Klaus, Darmstadt, *18.01.1954; Prof. Kloft, Harald, Darmstadt, *13.06.1963, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-05-02: Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 150,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. Neues Stammkapital: 25.200,00 EUR.
2015-05-22: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Gutleutstraße 96, 60329 Frankfurt am Main. Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Schneider, Martin, Mühltal, *08.12.1973, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr.-Ing. Mähl, Florian, Frankfurt am Main, *15.04.1976.
2017-02-06: Bestellt als Geschäftsführer: Dr.-Ing. Mähl, Florian, Frankfurt am Main, *15.04.1976, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr.-Ing. Mähl, Florian, Frankfurt am Main, *15.04.1976.
2019-04-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Fäth, Klaus, Darmstadt, *18.01.1954; Prof. Kloft, Harald, Darmstadt, *13.06.1963.
2019-11-05: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2019 mit Nachtrag vom 02.10.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 1 Ziff. 1 , § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie § 3 (Stammkapital) beschlossen. Neue Firma: osd GmbH. Neuer Gegenstand: Betrieb des Ingenieurbüros für Tragwerksplanung im Hochbau. Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr.-Ing. Mähl, Florian, Frankfurt am Main, *15.04.1976; Dipl.-Ing. Schneider, Martin, Mühltal, *08.12.1973, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-06-18: Geschäftsanschrift: Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Silva de Carvalho, Tiago, Hamburg, *12.12.1985.
2021-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Mähl, Florian, Frankfurt am Main, *15.04.1976.
2021-09-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sehy, Christian, Frankfurt am Main, *31.08.1982. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Silva de Carvalho, Tiago, Hamburg, *12.12.1985.
2021-12-16: Prokura erloschen: Silva de Carvalho, Tiago, Hamburg, *12.12.1985.