2012-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Rump, Eduard, Quakenbrück, *15.07.1931.
2015-04-27: Bestellt als Geschäftsführer: Goder, Michael, Bremen, *15.08.1963, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2015-07-03: Bestellt als Geschäftsführer: Hellmich, Paula, Gehrde, *11.09.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2015-12-07: Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2015 hat eine Änderung und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Der mit der RUF Lebensmittelwerk KG in Quakenbrück (Amtsgericht Osnabrück HRA 6808) am 28.05.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.11.2015 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2015 hat der Änderung zugestimmt.
2017-01-04: Änderung zur Geschäftsanschrift: Östringer Weg 30, 49090 Osnabrück.
2022-07-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Goder, Michael, Bremen, *15.08.1963. Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt: Geschäftsführer: Thesing, Manfred, Wildeshausen, *12.07.1949.