2007-03-20: OSTANGLER Versicherungsmakler GmbH Eckernförde, Eckernförde(Sauerstr. 13). Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.01.2007 ist der Gesellschaftsvertrag in § 9 Ziff. 2 (Abtretung von Geschäftsanteilen, sonstige Verfügungen über Rechte der Gesellschafter) geändert..
2021-09-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Klitzke, Bernd. Prokura: Lühmann, Dagmar, *25.05.1974, Holzbunge; Einzelprokura