2019-01-08: Geschäftsführer: Harsveldt, Dietmar, Mülheim an der Ruhr, *31.07.1959; Schwaab, Rudolf, Gelnhausen, *15.03.1951, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lüttgau, Ernst, Blankenheim-Freilingen, *01.08.1954.