2012-12-27: Sitz der Firma: Fredersdorf-Vogelsdorf; Geschäftsanschrift: Försterweg 26, 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf; Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Schadock, Helga, geb. Schneider, *04.06.1941, Fredersdorf-Vogelsdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2012 ist der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst, insbesondere zur Bezeichnung des Sitzes.
2013-11-19: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Schadock, Helga, geb. Schneider
2017-11-28: Prokura: 1.
Heinz, Axel, *09.09.1965, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2022-05-04: Nicht mehr Prokurist: 1. Heinz, Axel
2022-07-15: Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 31.05.2022 im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme Teile ihres Vermögens auf die Ü60 Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Petershagen/Eggersdorf, Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 19440 FF, übertragen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Spaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Spaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Spaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird