2009-07-27: Die Gesellschafterversammlung vom 09.02./21.07.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf Euro umgestellt und um 483,25 EUR auf 205.000,00 EUR erhöht. Gegenstand geändert; nun: Der Handel mit Obst und Gemüse für die obstanbauenden Erzeuger.
2009-10-26: Bestellt als Geschäftsführer: Hattemer, Jürgen, Gau-Algesheim, *17.12.1961. Vertretungsbefugnis erweitert bei Geschäftsführer: Knöpfler, Hans, Nürtingen, *31.05.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hagen, Martin, Kressbronn am Bodensee, *26.09.1963.
2013-11-18: Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Gesellschafterbeschlüsse), § 10 (Aufsichtsrat) und § 12 (Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen.
2014-10-10: Die Gesellschaft hat am 09.10.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2016-03-02: Sitz verlegt; nun: Friedrichshafen . Neue Geschäftsanschrift: Merkurstraße 7, 88046 Friedrichshafen. Das Registerblatt ist geschlossen.