2008-09-10: Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Odeon Capital Management GmbH.
2010-08-25: Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2010 mit Nachtrag vom 06.07.2010 hat die Satzung neu gefasst. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Graf Neidhardt von Gneisenau, Alexander, Icking, *31.12.1959. Bestellt: Geschäftsführer: Jost, Rudolf, München, *17.10.1956.
2018-01-12: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o AKKON Solar GmbH, Hofer Straße 1, 81737 München. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Jost, Rudolf, St. Gallen / Schweiz, *17.10.1956.
2018-05-10: Die Gesellschaft wird durch den/die Liquidator/en vertreten. Geändert, nun: Liquidator: Jost, Rudolf, St. Gallen / Schweiz, *17.10.1956. Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts München vom 11.04.2018 ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft mangels Masse abgelehnt. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 65 GmbHG.
2019-06-08: Das Registergericht beabsichtigt, die im Handelsregister eingetragene Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen nach § 394 FamFG zu löschen. Die Frist zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die beabsichtigte Löschung wird auf drei Monate festgesetzt.
2019-10-09: Die Gesellschaft ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 394 FamFG gelöscht. Von Amts wegen eingetragen.