2011-08-02: (Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von Versicherungs- und Bausparverträgen jeglicher Art.). Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Günnigfelder Straße 64a, 44866 Bochum. Jeweils zwei persönlich haftende Gesellschafter vertreten gemeinsam. Persönlich haftender Gesellschafter: Dag, Aslanbek, Bochum, *28.04.1981; Oelmann, Peter, Bochum, *06.07.1954.
2019-02-20: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Oelmann, Peter, Bochum, *06.07.1954. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Oelmann, Jens Peter, Bochum, *21.10.1982.