2011-06-01: (Dienstleistungen für Digitales Marketing, Social Media, Community Management, virales Marketing, App Development, Cosulting für digitale Kommunikation.). Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Regerstr. 27, 81541 München. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Oerbn Social Sound Specialists Verwaltungs GmbH, München (Amtsgericht München, HRB 192316), mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-16: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Eingetreten: Liquidator: Klein, Christopher, München, *15.04.1975; Poost, Lydia, Monheim, *17.06.1985, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Oerbn Social Sound Specialists Verwaltungs GmbH, München . Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2020-03-20: Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist erloschen.