2020-09-19: Bestellt: Geschäftsführer: Krausgrill, Thomas, Waldsolms-Weiperfelden, *17.10.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Krausgrill, Thomas, Waldsolms-Weiperfelden, *17.10.1959. Bestellt: Geschäftsführer: Seibel, Michael, Braunshorn, *23.01.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.