2007-05-14: Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: Ohlebusch Baden-Baden GmbH.
2020-02-04: Bestellt als Geschäftsführer: Geißler, Tanja Iris, geb. Ackermann, Renchen, *22.04.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.