2007-06-13: Geändert, nun: Geschäftsführer: Iannace, Giorgio, Königstein im Taunus, *01.07.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Manhold, Arnulf S., Niedernhausen, *25.03.1951; Schickel, Christoph, Hanau, *06.08.1957.
2007-10-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Iannace, Giorgio, Königstein im Taunus, *01.07.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Bosse Iannace, Ulrike, geb. Bosse, Königstein, *20.01.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.