2010-04-29: Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2010 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 435,40 EUR auf 26.000,00 EUR und die Änderung des § 7 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2010-04-29: Bestellt: Geschäftsführer: Vogt, Alex, Balzers/Liechtenstein, *03.05.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-19: Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Optics Balzers Jena GmbH.
2011-05-31: Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 674.000,00 EUR auf 700.000,00 EUR und die Änderung des § 7 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Stammkapital: 700.000,00 EUR. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Jakobs, Stefan, Jena, *25.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-12: Änderung der Geschäftsanschrift: Otto-Eppenstein-Straße 2, 07745 Jena.
2016-05-31: Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Jakobs, Stefan, Jena, *25.07.1967; Vogt, Alex, Balzers / Liechtenstein, *03.05.1955, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Thomas, Jena, *24.08.1961; Geisenhainer, Janine, Rausdorf, *21.01.1982; Korner, Norman, Triesen/ Liechtenstein, *30.12.1962; Dr. Lappschies, Marc, Jena, *26.03.1971; Rauch, Manuela, Pfiffelbach, *09.01.1981.
2019-12-10: Prokura erloschen: Geisenhainer, Janine, Rausdorf, *21.01.1982. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Puttnins, Stefan, Leipzig, *05.02.1982.
2020-08-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Korner, Norman, Triesen / Liechtenstein, *30.12.1962. Bestellt: Geschäftsführer: Tribick, Ian Stuart, Groton / USA - Vereinigte Staaten, *13.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-10: Die Gesellschaft hat am 24.11.2021 mit der Materion Advanced Materials Germany GmbH mit dem Sitz in Alzenau als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 24.11.2021 zugestimmt.