2011-02-04: Einzelkaufmann. Firma geändert, nun: Neue Firma: Optik Boysen Jan Olaf Boysen e.K. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Der Inhaber handelt allein. Ausgeschieden als Persönlich haftende Gesellschafterin: Boysen, Sigrid, Rostock, *24.12.1944. Geändert, nun: Inhaber: Boysen, Jan-Olaf, Rostock, *01.09.1972. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2016-05-27: Firma geändert, nun: Neue Firma: Optik Boysen e.K.