2007-03-14: Die Gesellschafterversammlung vom 08.01.2007 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Güntner, Hubert, Augenoptikermeister, Brannenburg, *07.02.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Wirsing, Susanne, geb. Schulz, Königsberg i.Bay.-Hellingen, *26.01.1967, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Geschäftsführer: Jahna, Hilmar, Augenoptiker, Knetzgau-Hainert, *07.07.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-05-10: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführerin: Wirsing, Susanne, geb. Schulz, Königsberg i.Bay.-Hellingen, *26.01.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-29: Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2015 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Optik Ostendorp GmbH. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jahna, Hilmar, Augenoptiker, Knetzgau-Hainert, *07.07.1951. Bestellt: Geschäftsführer: Scholl, Inka, Haßfurt, OT Augsfeld, *07.10.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.