2006-03-13: Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 24.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) sowie in § 13 (Bekanntmachungen) beschlossen. Neues Stammkapital: 50.000,00 EUR.
2007-07-02: von Amts wegen bestellt als Notgeschäftsführer: Dr. Lauth, Wolfgang, Frankfurt am Main, *07.04.1944, einzelvertretungsberechtigt.
2007-11-19: Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) sowie der § 8 (Geschäftsführung) und § 9 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Neues Stammkapital: 50.100,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Lauth, Helmut, Optikermeister, Wehrheim, *07.04.1944. Nicht mehr Notgeschäftsführer: Dr. Lauth, Wolfgang, Frankfurt am Main, *07.04.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Lauth, Wolfgang, Frankfurt am Main, *07.04.1944, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-04-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Lauth, Wolfgang, Frankfurt am Main, *07.04.1944. Bestellt als Geschäftsführerin: Lauth, Helma, Frankfurt am Main, *17.10.1956, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-04-21: Nicht mehr Geschäftsführerin: Lauth, Helma, Frankfurt am Main, *17.10.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Lauth, Tobias, Frankfurt am Main, *16.04.1987, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.