2018-07-06: Berichtigung zur Geschäftsanschrift: Untere Hauptstraße 17, 72172 Sulz am Neckar. Nicht mehr Geschäftsführer: Rumpel, Hermann, Schiltach, *05.01.1953. Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Geschäftsführer: Rumpel, Dieter, Sulz am Neckar, *03.09.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-09-24: Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 beschlossen.