2005-09-22: Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2005 hat die Änderung des § 1 S. 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Optimum Maschinen Germany GmbH.
2011-01-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Collrep, Thomas, Kaufmann, Neu-Isenburg, *05.03.1963. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Stürmer, Kilian, Rattelsdorf, *20.03.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.