2007-05-14: Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Peter, Thomas, Stuttgart, *08.01.1964.
2009-05-18: Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Bönnigheim. Geschäftsanschrift: Zeppelinstr. 4, 74354 Bönnigheim.
2011-11-21: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Brandl, Daniel, Bönnigheim, *17.03.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Hauff, Sebastian, Leingarten, *04.06.1982.
2013-12-20: Bestellt als Geschäftsführer: Hauff, Sebastian, Leingarten, *04.06.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hauff, Sebastian, Leingarten, *04.06.1982.
2015-04-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Hauff, Sebastian, Leingarten, *04.06.1982.