2009-08-04: Geschäftsanschrift: Düsselthaler Straße 7, 40211 Düsseldorf.
2015-07-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Elspaß, Markus Stephan, Düsseldorf, *10.04.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Sen, Cengiz Kaan, Düsseldorf, *11.05.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-29: Mit der AHI Entertainment GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 64528) als herrschendem Unternehmen ist am 24.05.2016 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2016 zugestimmt.