2005-06-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Öcalgiray, Adnan. Bestellt zum Geschäftsführer: Baumgarten, Frank, Bottrop, *01.01.1963, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Baumgarten, Frank.
2005-06-17: Bestellt zum Geschäftsführer: Öcalgiray, Giray, Etiler Istanbul/Türkei, *15.12.1977, einzelvertretungsberechtigt.
2015-05-27: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Öcalgiray, Giray, Etiler Istanbul/Türkei, *15.12.1977. Nicht mehr Geschäftsführer, sondern bestellt zum Liquidator: Baumgarten, Frank, Bottrop, *01.01.1963, einzelvertretungsberechtigt.
2020-01-16: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.