2012-10-22: Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Georgsmarienhütte beschlossen. Georgsmarienhütte. Geschäftsanschrift: Klöcknerstraße 6, 49124 Georgsmarienhütte.
2016-01-27: Bestellt als Geschäftsführer: Bröcker, Ariane, Osnabrück, *11.11.1978; Kormeyer, Klaus, Bad Essen, *14.02.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-05-31: Bestellt als Geschäftsführer: Knäuper, Claudia, Lünne, *07.06.1967.
2017-08-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Knäuper, Claudia, Lünne, *07.06.1967.
2019-06-19: Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2019 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 7 beschlossen.