2006-12-22: Günter Lammers e.K., Coesfeld (Friedhofsallee 28, 48653 Coesfeld, Herstellung und Verkauf von Orthopädie-Schuhtechnik, medizinische Fußpflege, Handel mit Schuhen sowie Betrieb artverwandter Geschäfte.). Einzelkaufmann. Inhaber: Lammers, Günter, Coesfeld, *14.01.1944.
2007-02-21: nunmehr Offene Handelsgesellschaft. Die Firma ist geändert in Günter Lammers OHG. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. nunmehr Persönlich haftender Gesellschafter: Lammers, Günter, Coesfeld, *14.01.1944. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Lammers, Ingo, Coesfeld, *13.12.1974.
2019-08-02: nunmehr Einzelkaufmann. Firma geändert in: Orthopädie-Schuhtechnik Lammers, Inhaber Ingo Lammers e. K. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Lammers, Günter, Coesfeld, *14.01.1944. Der bisherige persönlich haftende Gesellschafter ist nunmehr Inhaber: Lammers, Ingo, Coesfeld, *13.12.1974. Die Gesellschaft ist aufgelöst.