2009-09-16: Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2009 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Ismaning, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Freisingerstraße 13, 85737 Ismaning.
2013-06-10: Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2013 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Albert-Roßhaupter-Straße 43, 81369 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Planung, Ausführung und Wartung von heizungs-, lüftungs-, klima-, sanitär- und elektrotechnischen Anlagen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ortner, Klaus, Innsbruck/Österreich, *26.06.1944. Bestellt: Geschäftsführer: Putz, Reinhard, Weilheim, *18.06.1947, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Ortner, Iris, Innsbruck, *31.08.1974; Unterluggauer, Paul, Innsbruck, *28.04.1967.
2015-07-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Blaschek, Benjamin, Schlehdorf, *03.07.1978.
2015-10-24: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Putz, Reinhard, Weilheim, *18.06.1947. Bestellt: Geschäftsführer: Unterluggauer, Paul, Innsbruck / Österreich, *28.04.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Unterluggauer, Paul, Innsbruck, *28.04.1967.
2015-11-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mirbach, Hans-Werner, München, *03.03.1967.
2021-08-04: Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2021 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 975.000,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Stammkapital: 1.000.000,00 EUR.