2009-02-02: Geschäftsanschrift: Julius-Hölder-Str. 45, 70597 Stuttgart. Nicht mehr Geschäftsführer: Imberger, Klaus, Buchdrucker, Stuttgart. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Imberger, Volker, Filderstadt-Bonlanden, *11.09.1960; Imberger, Bernd, Stuttgart, *28.01.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-09-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Imberger, Volker, Filderstadt-Bonlanden, *11.09.1960.