2011-04-11: Die Generalversammlung vom 19.11.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 2 Punkt 3 (Zweck und Gegenstand) und § 27 Punkt 1.d (Gemeinsame Zuständigkeit) beschlossen. Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Schlagvorder Str. 2, 49074 Osnabrück.
2013-12-06: Nicht mehr Vorstand: Haßpecker, Jürgen, Osnabrück, *17.05.1967; Schmidt, Arnold, Osnabrück, *27.12.1947. Bestellt als Vorstand: Brinkmann, Robert, Osnabrück, *16.10.1957.