2005-01-14: Geschäftsführer: Otte, Manfred, Spenge, *01.06.1968. Nicht mehr Geschäftsführer: Otte, Friedhelm, Schlossermeister, Spenge. Prokura erloschen: Otte, Manfred, Spenge, *01.06.1968. Die Gesellschafterversammlung hat am 16.12.2004 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 4.435,41 auf EUR 30.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern sowie § 5 (Gesellschafterversammlung) neu zu fassen.
2010-11-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Otte, Ingeborg, kaufm. Angestellte, Spenge. Einzelprokura: Brandt, Alexander, Rahden, *27.12.1976.