2011-01-17: Geschäftsführer: Jung-Köppl, Wolfgang, Köln, *17.02.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Jung, Otto Manfred, Köln, *04.08.1943. Prokura erloschen: Jung-Köppl, Wolfgang, Köln, *17.02.1968.
2015-03-04: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jung, Manfred, Niederkassel, *24.10.1964.