2005-11-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Pedak, Klaus-Dieter, Angestellter, Bonn.
2013-09-30: Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Abs.1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: a) die Entwicklung und Bewirtschaftung eigenen Immobilienvermögens, b) die Beteiligung an anderen Gesellschaften auch als persönlich haftende Gesellschafterin von Kommanditgesellschaften, c) die Verwaltung des Vermögens der Gesellschaft.
2017-10-27: Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2018-01-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sebold, Eugen, Bonn, *14.05.1982.