2011-03-08: Bestellt zum Geschäftsführer: Krings, Oliver, Bornheim, *15.01.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-01: Bestellt zum Geschäftsführer: Krings, Joachim, Bornheim, *03.05.1993, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.